FARKAS EITAN
Informe ejecutivo de FARKAS EITAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FARKAS EITAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIYA WATER SPAIN SL | Apoderado | 15/11/2023 | |
MIYA WATER SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 03/01/2023 |
VINCULACIONES DE FARKAS EITAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARKAS EITAN
Empresa: MIYA WATER SPAIN SL
Apoderado
- Farkas Eitan
- Yasur Guy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34529 , F 222, S 8, H M 621047, I/A 17 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: MIYA WATER SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Farkas Eitan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34529 , F 222, S 8, H M 621047, I/A 16 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-28
Empresa: MIYA WATER SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Farkas Eitan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34529 , F 222, S 8, H M 621047, I/A 16 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-28
Empresa: MIYA WATER SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Farkas Eitan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34529 , F 220, S 8, H M 621047, I/A 11 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
Información de FARKAS EITAN
Mostramos los datos de FARKAS EITAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARKAS EITAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos