FARGUELL FUERTES ORIOL
Informe ejecutivo de FARGUELL FUERTES ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FARGUELL FUERTES ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAIJIN CRAFT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/12/2023 | |
GAIJIN CRAFT SL | Consejero | 15/12/2023 | |
GRUP AGORI CANCU SL | Apoderado Solidario | 06/09/2017 | |
FARGUELL-2012 SL | Apoderado Solidario | 03/08/2017 |
VINCULACIONES DE FARGUELL FUERTES ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARGUELL FUERTES ORIOL
Empresa: GAIJIN CRAFT SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Farguell Fuertes Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48514 , F 30, S 8, H B 586584, I/A 4 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: GAIJIN CRAFT SL
Consejero
- Farguell Fuertes Oriol
- Norberto Abel Torres Dominici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48514 , F 30, S 8, H B 586584, I/A 3 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: GRUP AGORI CANCU SL
Apoderado Solidario
- Farguell Fuertes Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46071 , F 11, S 8, H B 508540, I/A 2 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-08
Empresa: FARGUELL-2012 SL
Apoderado Solidario
- Farguell Fuertes Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46035 , F 25, S 8, H B 507425, I/A 2 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-08
Empresa: MYCLIMB SL
Administrador Solidario
- Farguell Fuertes Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44737 , F 129, S 8, H B 464871, I/A 3 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-08
Empresa: MYCLIMB SL
Administrador Solidario
- Farguell Fuertes Oriol
- Martin Cabrera Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44737 , F 128, S 8, H B 464871, I/A 1 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-08
Información de FARGUELL FUERTES ORIOL
Mostramos los datos de FARGUELL FUERTES ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARGUELL FUERTES ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos