FARCAS MARIA LILIANA
Informe ejecutivo de FARCAS MARIA LILIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE FARCAS MARIA LILIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARCAS MARIA LILIANA
Empresa: TIMEA SL
Administrador Unico
- Farcas Maria Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 139, S 8, H M 336079, I/A 5 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-28
Empresa: TIMEA SL
Administrador Solidario
- Farcas Maria Liliana
- Farcas Radu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 139, S 8, H M 336079, I/A 5 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-28
Empresa: TIMEA SL
Administrador Solidario
- Farcas Maria Liliana
- Farcas Radu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 139, S 8, H M 336079, I/A 4 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: TIMEA SL
Administrador Unico
- Farcas Maria Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 139, S 8, H M 336079, I/A 4 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: TIMEA SL
Administrador Unico
- Farcas Maria Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19198 , F 138, S 8, H M 336079, I/A 3 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-28
Empresa: MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS SPAIN SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26800 , F 210, S 8, H M 292600, I/A 162 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Empresa: MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS SPAIN SA
Apoderado
- Afzal Mohammad
- Baren Zambrano Nancy Elena
- Bouhdif Yamina
- Bousdra Jmiaa
- Ceron Duarte Donellys Jaluf
- Chavarria Osorio Douglas Ivan
- Cisneros Aldo Ronald
- Escobar Alvarez Petra
- Farcas Maria Liliana
- Lakzai Rashida
- Lliguicota Freire Yolanda Paulina
- Manea Viorica
- Maneykina Larisa
- Martinez Rojas Carlos Manuel
- Mendez Pereira Jonathan
- Muhammad Akram
- Nawaz Madisar
- Nineb Benyounes
- Pisica Nicolae Dumitru
- Ramirez Quiroga Reynel Fernando
- Ridallah Abderrahmane
- Shafqaat Ahmad
- Suarez Carlos-alberto
- TRAVELS AND TOURS LA MEDINA SL
- VIAJES INSULAR SA
- Zekkagh Mohamed
- Ziani Allel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 134, S 8, H M 292600, I/A 93 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-28
Información de FARCAS MARIA LILIANA
Mostramos los datos de FARCAS MARIA LILIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARCAS MARIA LILIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos