FARACO DE GRADO RAMON
Informe ejecutivo de FARACO DE GRADO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FARACO DE GRADO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANDARINA HOME SL | Apoderado | 27/06/2013 | 23/08/2016 |
MCV ATLANTICO SL | Apoderado | 27/06/2013 | 23/08/2016 |
MANDARINA HOME SL | Apoderado | 23/08/2016 | |
MCV ATLANTICO SL | Apoderado | 23/08/2016 | |
MCV ATLANTICO SL | Apoderado | 03/11/2009 | 23/08/2016 |
MANDARINA HOME SL | Apoderado | 03/11/2009 | 23/08/2016 |
TISKAMANITA MOBILIARIO SL | Apoderado | 03/11/2009 | 14/10/2011 |
TISKAMANITA MOBILIARIO SL | Apoderado | 14/10/2011 |
VINCULACIONES DE FARACO DE GRADO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARACO DE GRADO RAMON
Empresa: MCV ATLANTICO SL
Apoderado
- Faraco De Grado Ramon
- Faraco De Grado Ramon
- Faraco De Grado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287, L 2287, F 64, S 8, H PO 23189, I/A 18 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-36
Empresa: MANDARINA HOME SL
Apoderado
- Faraco De Grado Ramon
- Faraco De Grado Ramon
- Faraco De Grado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457, L 3457, F 179, S 8, H PO 45866, I/A 8 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-36
Empresa: MUEBLES CIUDAD DE VIGO SL
Apoderado
- Faraco De Grado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287, L 2287, F 60, S 8, H PO 23189, I/A 12 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-36
Empresa: MANDARINA HOME SL
Apoderado
- Faraco De Grado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457, L 3457, F 177, S 8, H PO 45866, I/A 6 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-36
Empresa: TISKAMANITA MOBILIARIO SL
Administrador Unico
Apoderado
- Faraco De Grado Ramon
- Faraco De Grado Ramon
- Santos Lopez Francisco
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3458, L 3458, F 126, S 8, H PO 45883, I/A 8 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-36
Empresa: TISKAMANITA MOBILIARIO SL
Apoderado
- Faraco De Grado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3458, L 3458, F 125, S 8, H PO 45883, I/A 5 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-36
Empresa: CARTAGOMOBLE SL
Apoderado
- Faraco De Grado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457, L 3457, F 177, S 8, H PO 45866, I/A 3 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-36
Empresa: MUEBLES CIUDAD DE VIGO SL
Apoderado
- Faraco De Grado Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287, L 2287, F 59, S 8, H PO 23189, I/A 8 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-36
Información de FARACO DE GRADO RAMON
Mostramos los datos de FARACO DE GRADO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARACO DE GRADO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos