FAOUR DE LOPEZ JOAQUINA
Informe ejecutivo de FAOUR DE LOPEZ JOAQUINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FAOUR DE LOPEZ JOAQUINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LYOS PHARMACEUTICALS SA | Consejero | 07/06/2012 | |
LYOS PHARMACEUTICALS SA | Apoderado | 14/05/2012 |
VINCULACIONES DE FAOUR DE LOPEZ JOAQUINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAOUR DE LOPEZ JOAQUINA
Empresa: LYOS PHARMACEUTICALS SA
Consejero
- Cantero Cid Eduardo
- Faour De Lopez Joaquina
- Pelizzari Gustavo Daniel Lorenzo
- Vergez Juan Augusto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21339 , F 210, S 8, H M 379233, I/A 20 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-28
Empresa: LYOS PHARMACEUTICALS SA
Consejero
- Cantero Cid Eduardo
- Faour De Lopez Joaquina
- Pelizzari Gustavo Daniel Lorenzo
- Vergez Juan Augusto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21339 , F 210, S 8, H M 379233, I/A 19 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-28
Empresa: LYOS PHARMACEUTICALS SA
Consejero
- Cantero Cid Eduardo
- Faour De Lopez Joaquina
- Pelizzari Gustavo Daniel Lorenzo
- Vergez Juan Augusto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21339 , F 194, S 8, H M 379233, I/A 18 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Empresa: LYOS PHARMACEUTICALS SA
Consejero
- Faour De Lopez Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21339 , F 194, S 8, H M 379233, I/A 17 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
Empresa: LYOS PHARMACEUTICALS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21339 , F 190, S 8, H M 379233, I/A 12 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Información de FAOUR DE LOPEZ JOAQUINA
Mostramos los datos de FAOUR DE LOPEZ JOAQUINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAOUR DE LOPEZ JOAQUINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos