FANTONI PAOLO FILIPPINI
Informe ejecutivo de FANTONI PAOLO FILIPPINI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FANTONI PAOLO FILIPPINI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS UZQUIANO SL | Socio Unico | 26/04/2024 | |
OBRAS UZQUIANO SL | Administrador Unico | 26/04/2024 | |
FUERTE HASHTAG SL | Administrador Solidario | 07/06/2022 | |
MIGUEL BUILDING SL | Administrador Solidario | 24/05/2022 | |
PROMTREE SL | Administrador Solidario | 17/06/2020 | |
POINTCROSS SL | Apoderado Solidario | 28/01/2019 | |
OCEAN BREEZE SL | Administrador Mancomunado | 04/09/2018 | |
POINTCROSS SL | Apoderado | 08/05/2018 | |
POINTCROSS SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2018 | |
LIQUIDSALT SL | Socio Unico | 05/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FANTONI PAOLO FILIPPINI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FANTONI PAOLO FILIPPINI
Empresa: OBRAS UZQUIANO SL
Administrador Unico
- Fantoni Paolo Filippini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 55, S 8, H IF 8201, I/A 3 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-35
Empresa: OBRAS UZQUIANO SL
Nuevo Socio Único
- Fantoni Paolo Filippini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 55, S 8, H IF 8201, I/A 2 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-35
Empresa: FUERTE HASHTAG SL
Administrador Solidario
- Fantoni Paolo Filippini
- Uzquiano Del Castillo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210 , F 201, S 8, H IF 9186, I/A 1 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-35
Empresa: MIGUEL BUILDING SL
Administrador Solidario
- Fantoni Paolo Filippini
- Uzquiano Del Castillo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210 , F 161, S 8, H IF 9178, I/A 1 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-35
Empresa: PROMTREE SL
Administrador Solidario
- De Quiros Sainz Victor Bernaldo
- Fantoni Paolo Filippini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199 , F 190, S 8, H IF 8720, I/A 1 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-35
Empresa: POINTCROSS SL
Apoderado Solidario
- Fantoni Paolo Filippini
- Mori Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 18, S 8, H IF 8234, I/A 3 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-35
Empresa: OCEAN BREEZE SL
Administrador Mancomunado
- Fantoni Paolo Filippini
- Fantoni Paolo Filippini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 135, S 8, H IF 8342, I/A 1 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-35
Empresa: POINTCROSS SL
Apoderado
- Fantoni Paolo Filippini
- Mori Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 17, S 8, H IF 8234, I/A 2 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-35
Empresa: POINTCROSS SL
Administrador Mancomunado
- Fantoni Paolo Filippini
- Mori Enrico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 16, S 8, H IF 8234, I/A 1 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-35
Empresa: LIQUIDSALT SL
Administrador Unico
- Fantoni Paolo Filippini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 211, S 8, H IF 8192, I/A 1 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-35
VER MAS ACTOS
Información de FANTONI PAOLO FILIPPINI
Mostramos los datos de FANTONI PAOLO FILIPPINI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FANTONI PAOLO FILIPPINI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos