FANGYONG DU
Informe ejecutivo de FANGYONG DU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FANGYONG DU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIMO CAPITAL SL | Administrador Unico | 05/12/2022 | |
GLOBAL MULTI DIGITAL SL | Liquidador | 17/09/2011 | |
SUNRI ADVISORING SL | Administrador Unico | 05/02/2009 | |
SUNRI TEXTIL SL | Administrador Solidario | 05/02/2009 |
VINCULACIONES DE FANGYONG DU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FANGYONG DU
Empresa: MIMO CAPITAL SL
Administrador Unico
- Fangyong Du
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47452 , F 183, S 8, H B 552275, I/A 2 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Empresa: MIMO ADVISORS SL
Administrador Unico
- Fangyong Du
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47776 , F 189, S 8, H B 561907, I/A 8 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-08
Empresa: GLOBAL MULTI DIGITAL SL
Liquidador
- Fangyong Du
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42754 , F 5, S 8, H B 416060, I/A 2 (17/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08
Empresa: SUNRI TEXTIL SL
Administrador Solidario
- Fangli Du
- Fangyong Du
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41012 , F 117, S 8, H B 378103, I/A 1 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-08
Empresa: SUNRI ADVISORING SL
Administrador Unico
- Fangyong Du
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41012 , F 109, S 8, H B 378101, I/A 1 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-08
Información de FANGYONG DU
Mostramos los datos de FANGYONG DU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FANGYONG DU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos