FANG FANG
Informe ejecutivo de FANG FANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FANG FANG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2024 | |
HICHIFOOD GROUP 108 SL | Administrador Mancomunado | 26/03/2022 | |
HICHIPHARMA GROUP SL | Administrador Solidario | 15/06/2017 |
VINCULACIONES DE FANG FANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FANG FANG
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Martin Cristina
- Cabezas Flecha Levi
- Calleja Latorre Itziar
- Campomar Ramis Maria Magdalena
- Coranti Perez Mireia
- Corchero Hato Cristina
- Crespi Contreras Felip
- Espino Batista Esther
- Falcon Moreno Raquel
- Fang Fang
- Faura Elbal Cristina
- Gallego Sanchez Isabel
- Garcia Rodriguez Jennifer
- Labadia Quesada Borja
- Lopez De Foronda Perez Andres
- Lopez Morcillo Jose Antonio
- Manubens Rosell Ivan
- Martin Huarque Sandra
- Medina Esteva Laura
- Melcon Perez Raquel
- Mogeda Coronado Jeronimo
- Molina Celdran Sheila
- Molina Gutierrez Inmaculada
- Moncadas Darder Gabriel
- Morodo Ruiz Raquel
- Palanca Flores Marta
- Peñalver Company Marc
- Piosa Campanon Maria Dolores
- Ramos Sanchez Sonsoles
- Rayo Civantos Antonio
- Rivas Morales Ana Elisabeth
- Ruiz Gonzalez Antonio
- Saez Garcia Monica
- Sanchez Ramos Carlos-alberto
- Sievers Escribano Celia
- Vaswani Reboso Sergio Krish
- Villalba Melero Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 178351, I/A 1141 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-46
Empresa: HICHIFOOD GROUP 108 SL
Administrador Mancomunado
- Fang Fang
- Lin Shuwang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45651 , F 153, S 8, H M 802709, I/A 2 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
Empresa: HICHIFOOD GROUP 108 SL
Administrador Mancomunado
- Chen Feng
- Fang Fang
- Lin Shuwang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 658 , F 126, S 8, H GU 11771, I/A 1 (26/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-19
Empresa: HICHIPHARMA GROUP SL
Administrador Solidario
- Fang Fang
- Ocaña Rodriguez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36091 , F 112, S 8, H M 648488, I/A 1 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Información de FANG FANG
Mostramos los datos de FANG FANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FANG FANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos