FANDIÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de FANDIÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FANDIÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTAURUS BOX SL | Administrador Unico | 18/07/2024 | |
LION GLOBAL BOX SL | Administrador Solidario | 24/10/2019 |
VINCULACIONES DE FANDIÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FANDIÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER
Empresa: CENTAURUS BOX SL
Administrador Unico
- Fandiño Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 66565, I/A 3 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-36
Empresa: CENTAURUS BOX SL
Administrador Solidario
- Costas Estevez Ruben
- Fandiño Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 66565, I/A 3 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-36
Empresa: CENTAURUS BOX SL
Administrador Solidario
- Costas Estevez Ruben
- Fandiño Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316, L 4316, F 95, S 8, H PO 66565, I/A 1 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-36
Empresa: LION GLOBAL BOX SL
Administrador Solidario
- A. D. N. SPACE VIGO SL
- Fandiño Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302, L 4302, F 1, S 8, H PO 65854, I/A 1 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-36
Empresa: CENTAURUS CROSSFIT VIGO SL
Administrador Solidario
- Costas Estevez Ruben
- Fandiño Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999, L 3999, F 180, S 8, H PO 57575, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-36
Empresa: CENTAURUS CROSSFIT VIGO SL
Administrador Solidario
- Costas Estevez Ruben
- Fandiño Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999, L 3999, F 180, S 8, H PO 57575, I/A 1 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-36
Información de FANDIÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de FANDIÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FANDIÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos