FALLAHA VALDAYO HAITAM-SALIM
Informe ejecutivo de FALLAHA VALDAYO HAITAM-SALIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FALLAHA VALDAYO HAITAM-SALIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROPAV INFRAESTRUCTURAS SL | Apoderado | 11/08/2023 | |
PROPAV INFRAESTRUCTURAS SL | Apoderado Mancomunado | 16/05/2023 | |
PROPAV INFRAESTRUCTURAS SL | Apoderado Mancomunado | 27/06/2022 | |
INTERNATIONAL SAFADI ARAB CONSULTING SL | Apoderado | 18/10/2016 |
VINCULACIONES DE FALLAHA VALDAYO HAITAM-SALIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FALLAHA VALDAYO HAITAM-SALIM
Empresa: PROPAV INFRAESTRUCTURAS SL
Apoderado
- Fallaha Valdayo Haitam-salim
- Hees Cristiano Becker Lima
- Miguel Priego Paula
- Muñoz Castañeda Diego
- Recio Gonzalez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45572 , F 122, S 8, H M 738246, I/A 21 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: PROPAV INFRAESTRUCTURAS SL
Apoderado
- Carvalho Coelho Leonardo Da Costa
- Fallaha Valdayo Haitam-salim
- Macedo De Andrade Pinto Marcos Felipe
- Prado Moreno Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45572 , F 121, S 8, H M 738246, I/A 20 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: PROPAV INFRAESTRUCTURAS SL
Apoderado Mancomunado
- Diniz Da Silva Filho Jose
- Fallaha Valdayo Haitam-salim
- Godoy De Mella Motta Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43964 , F 225, S 8, H M 738246, I/A 17 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: PROPAV INFRAESTRUCTURAS SL
Apoderado Mancomunado
- Andrade Silvio Costa
- Becker Lima Hees Cristiano
- Fallaha Valdayo Haitam-salim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42060 , F 222, S 8, H M 738246, I/A 10 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Apoderado
- Fallaha Valdayo Haitam-salim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34729 , F 38, S 8, H M 624634, I/A 2 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Información de FALLAHA VALDAYO HAITAM-SALIM
Mostramos los datos de FALLAHA VALDAYO HAITAM-SALIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FALLAHA VALDAYO HAITAM-SALIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos