FALKE HANS NORBERT
Informe ejecutivo de FALKE HANS NORBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FALKE HANS NORBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/01/2015 | |
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Presidente | 04/08/2011 | 20/10/2014 |
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Consejero | 04/08/2011 | 20/10/2014 |
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 10/08/2011 | 20/10/2014 |
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/11/2013 | 28/11/2013 |
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2013 | |
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2011 | 28/11/2013 |
VINCULACIONES DE FALKE HANS NORBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FALKE HANS NORBERT
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25299 , F 98, S 8, H M 438233, I/A 22 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
Consejero Delegado Solidario
- Falke Hans Norbert
- Justus Frederico
- Seffer Marco
Consejero
- Falke Hans Norbert
- Justus Frederico
- Seffer Marco
Presidente
- Falke Hans Norbert
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25299 , F 96, S 8, H M 438233, I/A 19 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Falke Hans Norbert
- Falke Hans Norbert
- Justus Frederico
- Justus Frederico
- Maria Rodriguez Agatha
- Piña Ramirez Victor Manuel
- Piña Ramirez Victor Manuel
- Rego Carlos Eduardo Engelke Lucas
- Rego Carlos Eduardo Engelke Lucas
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25299 , F 96, S 8, H M 438233, I/A 17 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25299 , F 94, S 8, H M 438233, I/A 16 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 141, S 8, H AL 31795, I/A 10 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-04
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 140, S 8, H AL 31795, I/A 9 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-04
Consejero Delegado Solidario
- Falke Hans Norbert
- Fulton William Gray
- Justus Frederico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 140, S 8, H AL 31795, I/A 8 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-04
Consejero
- Falke Hans Norbert
- Justus Frederico
Presidente
- Falke Hans Norbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 139, S 8, H AL 31795, I/A 4 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-04
Información de FALKE HANS NORBERT
Mostramos los datos de FALKE HANS NORBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FALKE HANS NORBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos