FALCONI MARIO
Informe ejecutivo de FALCONI MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FALCONI MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIZZERIA ZEBRA PARK SL | Administrador Unico | 02/11/2020 | 12/05/2023 |
ZEBRA PLAYA SL | Administrador Unico | 20/01/2022 | 02/02/2023 |
ZEBRA PLAYA SL | Socio Unico | 09/11/2022 | 02/02/2023 |
LLORACH RESTAURACION SL | Socio Unico | 16/09/2022 | 18/01/2023 |
LLORACH RESTAURACION SL | Administrador Unico | 17/01/2022 | 18/01/2023 |
PIZZERIA ZEBRA PARK SL | Socio Unico | 02/11/2020 | 26/11/2020 |
VINCULACIONES DE FALCONI MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FALCONI MARIO
Empresa: PIZZERIA ZEBRA PARK SL
Administrador Unico
- Falconi Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223 , F 106, S 8, H T 56170, I/A 3 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-43
Empresa: ZEBRA PLAYA SL
Administrador Unico
- Falconi Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 61, S 8, H T 58302, I/A 3 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-43
Empresa: ZEBRA NAUTICO CAMBRILS SL
Administrador Unico
- Falconi Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 79, S 8, H T 58281, I/A 3 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-43
Empresa: ZEBRA PLAYA SL
Socio Único
- Falconi Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 61, S 8, H T 58302, I/A 2 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-43
Empresa: ZEBRA NAUTICO CAMBRILS SL
Socio Único
- Falconi Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 79, S 8, H T 58281, I/A 2 (16/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-43
Empresa: ZEBRA PLAYA SL
Administrador Unico
- Falconi Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 59, S 8, H T 58302, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-43
Empresa: ZEBRA NAUTICO CAMBRILS SL
Administrador Unico
- Falconi Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 78, S 8, H T 58281, I/A 1 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-43
Empresa: PIZZERIA ZEBRA PARK SL
Administrador Unico
- Falconi Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223 , F 104, S 8, H T 56170, I/A 1 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-43
Empresa: PIZZERIA ZEBRA PARK SL
Socio Único
- Falconi Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223 , F 104, S 8, H T 56170, I/A 1 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-43
Información de FALCONI MARIO
Mostramos los datos de FALCONI MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FALCONI MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos