FALCON GIMENEZ MARAVILLAS
Informe ejecutivo de FALCON GIMENEZ MARAVILLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FALCON GIMENEZ MARAVILLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUJIA SA | Apoderado Solidario | 22/07/2024 | |
BUJIA SA | Consejero | 31/07/2023 |
VINCULACIONES DE FALCON GIMENEZ MARAVILLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FALCON GIMENEZ MARAVILLAS
Empresa: BUJIA SA
Apoderado Solidario
- Falcon Gimenez Maravillas
- Falcon Gimenez Maria Leticia
- Falcon Gimenez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 2934, I/A 15 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-02
Empresa: BUJIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Falcon Gimenez Maravillas
- Falcon Gimenez Maria Leticia
- Falcon Gimenez Marta
- Falcon Gimenez Pilar Salome
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 748, F 137, S 8, H AB 2934, I/A 11 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-02
Empresa: BUJIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Falcon Gimenez Maravillas
- Falcon Gimenez Maria Leticia
- Falcon Gimenez Marta
- Falcon Gimenez Pilar Salome
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 748, F 137, S 8, H AB 2934, I/A 11 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-02
Empresa: BUJIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Gimenez Maravillas
- Falcon Gimenez Maria Leticia
- Falcon Gimenez Marta
- Falcon Gimenez Pilar Salome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984, L 748, F 137, S 8, H AB 2934, I/A 9 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-02
Empresa: BUJIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Gimenez Maravillas
- Falcon Gimenez Maria Leticia
- Falcon Gimenez Marta
- Falcon Gimenez Pilar Salome
Consejero
- Falcon Gimenez Maravillas
- Falcon Gimenez Maria Leticia
- Falcon Gimenez Marta
- Falcon Gimenez Pilar Salome
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 604, F 193, S 8, H AB 2934, I/A 8 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-02
Información de FALCON GIMENEZ MARAVILLAS
Mostramos los datos de FALCON GIMENEZ MARAVILLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FALCON GIMENEZ MARAVILLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos