FALCON FALCON ANA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de FALCON FALCON ANA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FALCON FALCON ANA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BENTAYGA SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2010 | 23/07/2014 |
CONSTRUCCIONES OBRAS Y REFORMAS PUERTO CANTERAS SL | Administrador Mancomunado | 31/03/2010 | 10/06/2014 |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BENTAYGA SL | Administrador Unico | 23/12/2009 | 02/03/2010 |
VINCULACIONES DE FALCON FALCON ANA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FALCON FALCON ANA DEL CARMEN
Administrador Mancomunado
- Falcon Falcon Ana Del Carmen
- Saez Moreno Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 97, S 8, H GC 42727, I/A 6 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-35
Administrador Mancomunado
- Falcon Falcon Ana Del Carmen
- Ojeda Quintana Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 212, S 8, H GC 43053, I/A 3 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-35
Administrador Mancomunado
- Falcon Falcon Ana Del Carmen
- Ojeda Quintana Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 207, S 8, H GC 43053, I/A 1 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-35
Administrador Mancomunado
- Falcon Falcon Ana Del Carmen
- Saez Moreno Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 95, S 8, H GC 42727, I/A 2 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-35
Administrador Unico
- Falcon Falcon Ana Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 95, S 8, H GC 42727, I/A 2 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-35
Administrador Unico
- Falcon Falcon Ana Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 92, S 8, H GC 42727, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-35
Información de FALCON FALCON ANA DEL CARMEN
Mostramos los datos de FALCON FALCON ANA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FALCON FALCON ANA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos