FALANGA FELICE ANDRE
Informe ejecutivo de FALANGA FELICE ANDRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FALANGA FELICE ANDRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERFAL RESTAURACION SL | Socio Unico | 18/07/2018 | |
SERFAL RESTAURACION SL | Administrador Unico | 18/07/2018 | |
FELIFAL RESTAURACION SL | Socio Unico | 23/12/2016 | |
FELIFAL RESTAURACION SL | Administrador Unico | 23/12/2016 |
VINCULACIONES DE FALANGA FELICE ANDRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FALANGA FELICE ANDRE
Empresa: SERFAL RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Falanga Felice Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 63, S 8, H A 156502, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-03
Empresa: SERFAL RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Falanga Felice Andre
- Miceli Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 63, S 8, H A 156502, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-03
Empresa: SERFAL RESTAURACION SL
Socio Único
- Falanga Felice Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 63, S 8, H A 156502, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-03
Empresa: SERFAL RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Falanga Felice Andre
- Miceli Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 62, S 8, H A 156502, I/A 1 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-03
Empresa: FELIFAL RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Falanga Felice Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 176, S 8, H A 152930, I/A 1 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-03
Empresa: FELIFAL RESTAURACION SL
Socio Único
- Falanga Felice Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 176, S 8, H A 152930, I/A 1 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-03
Información de FALANGA FELICE ANDRE
Mostramos los datos de FALANGA FELICE ANDRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FALANGA FELICE ANDRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos