FAJARDO BLANCO DIEGO
Informe ejecutivo de FAJARDO BLANCO DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FAJARDO BLANCO DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EPSOM CONSULTORES SL | Consejero | 07/08/2023 | |
EPSOM CONSULTORES SL | Apoderado | 21/01/2019 |
VINCULACIONES DE FAJARDO BLANCO DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAJARDO BLANCO DIEGO
Empresa: EPSOM CONSULTORES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27763 , F 53, S 8, H M 500298, I/A 9 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-28
Empresa: EPSOM CONSULTORES SL
Apoderado
- Fajardo Blanco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27763 , F 51, S 8, H M 500298, I/A 6 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Administrador Unico
- Fajardo Blanco Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24330 , F 68, S 8, H M 437513, I/A 2 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Información de FAJARDO BLANCO DIEGO
Mostramos los datos de FAJARDO BLANCO DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAJARDO BLANCO DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos