FAILY PERSCILLA
Informe ejecutivo de FAILY PERSCILLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FAILY PERSCILLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TILLSTER ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 01/10/2019 | |
TILLSTER ESPAÑA SL | Secretario | 27/12/2016 | |
TILLSTER ESPAÑA SL | Consejero | 25/09/2014 |
VINCULACIONES DE FAILY PERSCILLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAILY PERSCILLA
Empresa: TILLSTER ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35449 , F 31, S 8, H M 637185, I/A 6 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: TILLSTER-HOMERIA SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Faily Perscilla
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35449 , F 29, S 8, H M 637185, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: TILLSTER-HOMERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35449 , F 29, S 8, H M 637185, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: TILLSTER-HOMERIA SL
Consejero
- Faily Perscilla
- Redding John David
- Sanchez Figueroa Fernando
Presidente
- Faily Perscilla
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928, L 755, F 159, S 8, H CC 13369, I/A 4 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-10
Información de FAILY PERSCILLA
Mostramos los datos de FAILY PERSCILLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAILY PERSCILLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos