FADHIL SALMAN SAHIB AL SAEGH
Informe ejecutivo de FADHIL SALMAN SAHIB AL SAEGH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FADHIL SALMAN SAHIB AL SAEGH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSMOPA SL | Administrador Unico | 15/08/2024 | |
RIANCA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 14/08/2024 | |
AL SAEGH GROUP INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 15/05/2024 | |
AL TASSEE APARTMENTS SL | Administrador Unico | 13/12/2023 | |
ALSAADIS HOTEL SL | Administrador Unico | 27/01/2023 | |
ALSAABIE SL | Administrador Unico | 27/01/2023 | |
TAMIN HOTELES SL | Administrador Unico | 19/01/2023 | |
QUINTO HOTEL SL | Administrador Unico | 02/05/2022 | |
SIPONI TRADE SL | Administrador Unico | 28/01/2021 | |
BEIT ASHAMS BARCELONA SL | Administrador Unico | 11/07/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FADHIL SALMAN SAHIB AL SAEGH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FADHIL SALMAN SAHIB AL SAEGH
Empresa: HOSMOPA SL
Administrador Unico
- Fadhil Salman Sahib Al Saegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 31155, I/A 13 (15/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: RIANCA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Fadhil Salman Sahib Al Saegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 191002, I/A 14 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: AL SAEGH GROUP INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Fadhil Salman Sahib Al Saegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 608881, I/A 2 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: AL TASSEE APARTMENTS SL
Administrador Unico
- Fadhil Salman Sahib Al Saegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49050 , F 45, S 8, H B 605861, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-08
Empresa: ALSAABIE SL
Administrador Unico
- Fadhil Salman Sahib Al Saegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48619 , F 38, S 8, H B 590300, I/A 1 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-08
Empresa: MIRNEK INVEST SL
Administrador Unico
- Fadhil Salman Sahib Al Saegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48554 , F 70, S 8, H B 588008, I/A 2 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-08
Empresa: DENGAL INVEST SL
Administrador Unico
- Fadhil Salman Sahib Al Saegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48554 , F 105, S 8, H B 588015, I/A 2 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-08
Empresa: POKDAN TRADE SL
Administrador Unico
- Fadhil Salman Sahib Al Saegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47963 , F 42, S 8, H B 567675, I/A 2 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: SIPONI TRADE SL
Administrador Unico
- Fadhil Salman Sahib Al Saegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47549 , F 76, S 8, H B 555262, I/A 2 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-08
Empresa: HOTEL LA CASA DEL SOL BARCELONE SL
Administrador Unico
- Fadhil Salman Sahib Al Saegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45304 , F 203, S 8, H B 483509, I/A 4 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
VER MAS ACTOS
Información de FADHIL SALMAN SAHIB AL SAEGH
Mostramos los datos de FADHIL SALMAN SAHIB AL SAEGH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FADHIL SALMAN SAHIB AL SAEGH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos