FACUNDO PALOMO CARO
Informe ejecutivo de FACUNDO PALOMO CARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FACUNDO PALOMO CARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARPAL 98 SL | Administrador Solidario | 16/08/2016 | |
MARBRES FACUNDO SL | Administrador Solidario | 10/08/2016 | |
GUELL-REIXACH SL | Consejero | 19/01/2016 | |
MARBRES BANYOLES SL | Administrador Solidario | 08/01/2013 |
VINCULACIONES DE FACUNDO PALOMO CARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FACUNDO PALOMO CARO
Empresa: MARPAL 98 SL
Administrador Solidario
- Facundo Palomo Caro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1185 , F 223, S 8, H GI 21084, I/A 5 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-17
Empresa: MARBRES FACUNDO SL
Administrador Solidario
- Facundo Palomo Caro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 68, S 8, H GI 1374, I/A 7 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-17
Empresa: GUELL-REIXACH SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Facundo Palomo Caro
- Francesc Xavier Alsina Falgas
- Joan Congost Rovira
- Joaquim Roca Pages
- Miquel Oliva Sala
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 222, S 8, H GI 29127, I/A 8 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-17
Empresa: MARBRES BANYOLES SL
Administrador Solidario
- Facundo Palomo Caro
- Ramiro Coma Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 99, S 8, H GI 2643, I/A 11 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-17
Información de FACUNDO PALOMO CARO
Mostramos los datos de FACUNDO PALOMO CARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FACUNDO PALOMO CARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos