FACI BOUTHELIER JORGE
Informe ejecutivo de FACI BOUTHELIER JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FACI BOUTHELIER JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGNO GRAFICO 21 SL | Administrador Unico | 23/06/2021 |
VINCULACIONES DE FACI BOUTHELIER JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FACI BOUTHELIER JORGE
Empresa: IMPRENTA SIGNO GRAFICO SEIS 2014 SLL
Liquidador Solidario
- Faci Bouthelier Jorge
- Sanchez Tabuenca Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4080 , F 125, S 8, H Z 57685, I/A 4 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-50
Empresa: IMPRENTA SIGNO GRAFICO SEIS 2014 SLL
Administrador Solidario
- Faci Bouthelier Jorge
- Sanchez Tabuenca Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4080 , F 125, S 8, H Z 57685, I/A 4 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-50
Empresa: SIGNO GRAFICO 21 SL
Administrador Unico
- Faci Bouthelier Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4537 , F 1, S 8, H Z 68822, I/A 1 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-50
Empresa: IMPRENTA SIGNO GRAFICO SEIS 2014 SLL
Administrador Solidario
- Faci Bouthelier Jorge
- Sanchez Tabuenca Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4080 , F 121, S 8, H Z 57685, I/A 3 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-50
Empresa: GELSER 2001 SL
Liquidador
- Faci Bouthelier Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 19, S 8, H Z 29700, I/A 5 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-50
Empresa: GELSER 2001 SL
Administrador Unico
- Faci Bouthelier Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 19, S 8, H Z 29700, I/A 5 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-50
Empresa: IMPRENTA SIGNO GRAFICO SEIS 2014 SLL
Consejero Delegado Mancomunado
- Faci Bouthelier Jorge
- Luna Comin Jose Manuel
- Sanchez Tabuenca Maria Dolores
Consejero
Presidente
- Faci Bouthelier Jorge
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4080 , F 121, S 8, H Z 57685, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-50
Empresa: IMPRENTA SIGNO GRAFICO SEIS 2014 SLL
Consejero Delegado Mancomunado
- Faci Bouthelier Jorge
- Luna Comin Jose Manuel
- Sanchez Tabuenca Maria Dolores
Consejero
Presidente
- Faci Bouthelier Jorge
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4080 , F 119, S 8, H Z 57685, I/A 1 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-50
Información de FACI BOUTHELIER JORGE
Mostramos los datos de FACI BOUTHELIER JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FACI BOUTHELIER JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos