FACELLO OCTAVIO
Informe ejecutivo de FACELLO OCTAVIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FACELLO OCTAVIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENDECIDO DI BENEDETTO SL | Representante | 01/07/2023 | |
GRAN CAMPO DE ARROZAL HOLDING SL | Administrador Unico | 14/06/2023 | |
GRAN CAMPO DE ARROZAL HOLDING SL | Socio Unico | 14/06/2023 | |
RIO DIRECTORS SL | Socio Unico | 16/06/2016 | |
RIO DIRECTORS SL | Administrador Unico | 16/06/2016 |
VINCULACIONES DE FACELLO OCTAVIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FACELLO OCTAVIO
Empresa: BENDECIDO DI BENEDETTO SL
Administrador Solidario
Representante
- Facello Octavio
- Nyaakern Meazza Eva Maria Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45384 , F 117, S 8, H M 798309, I/A 1 (01/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
Empresa: GRAN CAMPO DE ARROZAL HOLDING SL
Administrador Unico
- Facello Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45364 , F 33, S 8, H M 798016, I/A 1 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: GRAN CAMPO DE ARROZAL HOLDING SL
Socio Único
- Facello Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45364 , F 33, S 8, H M 798016, I/A 1 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: SAGRADA CARNES PREMIUM SL
Administrador Unico
- Facello Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40889 , F 23, S 8, H M 725380, I/A 2 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: SAGRADA CARNES PREMIUM SL
Administrador Unico
- Facello Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40889 , F 21, S 8, H M 725380, I/A 1 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: SAGRADA CARNES PREMIUM SL
Socio Único
- Facello Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40889 , F 21, S 8, H M 725380, I/A 1 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: RIO DIRECTORS SL
Administrador Unico
- Facello Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 1, S 8, H M 625709, I/A 1 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Empresa: RIO DIRECTORS SL
Socio Único
- Facello Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 1, S 8, H M 625709, I/A 1 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Información de FACELLO OCTAVIO
Mostramos los datos de FACELLO OCTAVIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FACELLO OCTAVIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos