FABRICE MAQUIGNON
Informe ejecutivo de FABRICE MAQUIGNON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FABRICE MAQUIGNON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALPEGA IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 18/07/2019 | 28/03/2023 |
BRIVER E-LOGISTICS SL | Consejero | 20/12/2018 | 31/01/2020 |
ALPEGA IBERIA SA | Administrador Mancomunado | 23/01/2020 | |
WOTRANT SL | Apoderado Mancomunado | 14/08/2019 | 21/01/2020 |
WOTRANT SL | Administrador Mancomunado | 14/08/2019 | 21/01/2020 |
WOTRANT TECHNOLOGIES SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2019 | 28/11/2019 |
WOTRANT TECHNOLOGIES SL | Apoderado Mancomunado | 18/06/2019 | 28/11/2019 |
WOTRANT SL | Administrador Solidario | 18/12/2018 | 14/08/2019 |
WOTRANT TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 19/12/2018 | 18/06/2019 |
VINCULACIONES DE FABRICE MAQUIGNON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABRICE MAQUIGNON
Empresa: ALPEGA IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Fabrice Maquignon
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 61, S 8, H B 536535, I/A 34 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-08
Empresa: BRIVER E-LOGISTICS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fabrice Maquignon
- Julia Seidl
- Nevado Albert Sebastian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46739 , F 113, S 8, H B 512031, I/A 12 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-08
Empresa: ALPEGA IBERIA SA
Administrador Mancomunado
- Fabrice Maquignon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 57, S 8, H B 536535, I/A 29 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-08
Empresa: WOTRANT SL
Apoderado Mancomunado
- Fabrice Maquignon
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47012 , F 165, S 8, H B 160149, I/A 24 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: WOTRANT SL
Administrador Mancomunado
- Fabrice Maquignon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47012 , F 165, S 8, H B 160149, I/A 23 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: WOTRANT SL
Administrador Mancomunado
- Fabrice Maquignon
- Julia Loppert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38720 , F 39, S 8, H B 160149, I/A 20 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: WOTRANT SL
Administrador Solidario
- Fabrice Maquignon
- Ulrik Feldstedt Hjorth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38720 , F 39, S 8, H B 160149, I/A 20 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: WOTRANT SL
Apoderado Mancomunado
- Fabrice Maquignon
- Julia Loppert
- Sebastiaan Wilhelmus Maria Buiting
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38720 , F 40, S 8, H B 160149, I/A 21 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: ALPEGA IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Fabrice Maquignon
- Julia Loppert
- Sebastiaan Wilhelmus Maria Buiting
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 55, S 8, H B 536535, I/A 28 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-08
Empresa: WOTRANT TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
- Fabrice Maquignon
- Julia Loppert
- Sebastiaan Wilhelmus Maria Buiting
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46655 , F 162, S 8, H B 321708, I/A 11 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-08
VER MAS ACTOS
Información de FABRICE MAQUIGNON
Mostramos los datos de FABRICE MAQUIGNON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABRICE MAQUIGNON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos