FABREGUE PASCAL HIDALGO
Informe ejecutivo de FABREGUE PASCAL HIDALGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FABREGUE PASCAL HIDALGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVERSION Y ADRENALINA SL | Socio Unico | 10/01/2019 | 13/03/2023 |
DIVERSION Y ADRENALINA SL | Administrador Unico | 10/01/2019 | 12/05/2021 |
VINCULACIONES DE FABREGUE PASCAL HIDALGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABREGUE PASCAL HIDALGO
Empresa: DIVERSION Y ADRENALINA SL
Administrador Unico
- Fabregue Pascal Hidalgo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10603, L 7884, F 142, S 8, H V 185453, I/A 1 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-46
Empresa: DIVERSION Y ADRENALINA SL
Socio Único
- Fabregue Pascal Hidalgo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10603, L 7884, F 142, S 8, H V 185453, I/A 1 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-46
Información de FABREGUE PASCAL HIDALGO
Mostramos los datos de FABREGUE PASCAL HIDALGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABREGUE PASCAL HIDALGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos