FABREGAT GRACIA DOROTEA
Informe ejecutivo de FABREGAT GRACIA DOROTEA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FABREGAT GRACIA DOROTEA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXT BUSINESS ADVISORS SL | Administrador Unico | 13/07/2016 |
VINCULACIONES DE FABREGAT GRACIA DOROTEA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABREGAT GRACIA DOROTEA
Administrador Unico
- Fabregat Gracia Dorotea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45826 , F 67, S 8, H B 500238, I/A 2 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-08
Administrador Unico
- Fabregat Gracia Dorotea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45826 , F 67, S 8, H B 500238, I/A 1 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Empresa: NEXT BUSINESS ADVISORS SL
Administrador Unico
- Fabregat Gracia Dorotea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45461 , F 165, S 8, H B 488609, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-08
Empresa: FREEMAN EUROPEA SL
Administrador Unico
- Fabregat Gracia Dorotea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37305 , F 211, S 8, H B 306576, I/A 10 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Información de FABREGAT GRACIA DOROTEA
Mostramos los datos de FABREGAT GRACIA DOROTEA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABREGAT GRACIA DOROTEA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos