FABREGAS VALDES ARIEL
Informe ejecutivo de FABREGAS VALDES ARIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FABREGAS VALDES ARIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAVEL REPUBLIC LIMITED | REPR.SUCURS. | 26/04/2011 | 25/10/2016 |
TRAVEL REPUBLIC HISPANIA SL | Administrador Unico | 20/09/2012 | 05/05/2016 |
TRAVEL REPUBLIC HISPANIA SL | Liquidador | 05/05/2016 | 05/05/2016 |
VINCULACIONES DE FABREGAS VALDES ARIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABREGAS VALDES ARIEL
Empresa: TRAVEL REPUBLIC LIMITED
REPR.SUCURS.
- Fabregas Valdes Ariel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42518 , F 215, S 8, H B 408430, I/A 2 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Empresa: TRAVEL REPUBLIC HISPANIA SL
Liquidador
- Fabregas Valdes Ariel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43367 , F 201, S 8, H B 426743, I/A 2 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Empresa: TRAVEL REPUBLIC HISPANIA SL
Administrador Unico
- Fabregas Valdes Ariel
Liquidador
- Fabregas Valdes Ariel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43367 , F 201, S 8, H B 426743, I/A 2 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Empresa: TRAVEL REPUBLIC HISPANIA SL
Administrador Unico
- Fabregas Valdes Ariel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43367 , F 198, S 8, H B 426743, I/A 1 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-08
Empresa: TRAVEL REPUBLIC LIMITED
Apoderado
REPR.SUCURS.
- Fabregas Valdes Ariel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42518 , F 212, S 8, H B 408430, I/A 1 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Información de FABREGAS VALDES ARIEL
Mostramos los datos de FABREGAS VALDES ARIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABREGAS VALDES ARIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos