FABREGAS SARRIAS FRANCISCO DE ASIS
Informe ejecutivo de FABREGAS SARRIAS FRANCISCO DE ASIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FABREGAS SARRIAS FRANCISCO DE ASIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEPA PAPER PLUS SL | Liquidador | 02/06/2009 |
VINCULACIONES DE FABREGAS SARRIAS FRANCISCO DE ASIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABREGAS SARRIAS FRANCISCO DE ASIS
Empresa: JOSEPHINE PAPER SL
Consejero
- Fabregas Sarrias Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38291 , F 205, S 8, H B 324190, I/A 3 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
Consejero
- Fabregas Sarrias Francisco De Asis
Presidente
- Fabregas Sarrias Francisco De Asis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35251 , F 214, S 8, H B 177588, I/A 9 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-08
Empresa: JOSEPHINE PAPER SL
Apoderado
Consejero
- Fabregas Sarrias Francisco De Asis
- Marsal Fabregas Antonio
- Monjo Omedes Susana
- Portabella De Alos Guillermo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38291 , F 203, S 8, H B 324190, I/A 2 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-08
Empresa: JOSEPHINE PAPER SL
Administrador Solidario
- CUATRO 21 SL
- Fabregas Sarrias Francisco De Asis
- Monjo Omedes Susana
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38291 , F 203, S 8, H B 324190, I/A 2 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-08
Empresa: PEPA PAPER PLUS SL
Liquidador
- Fabregas Sarrias Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18721 , F 127, S 8, H M 326144, I/A 3 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28
Empresa: PEPA PAPER PLUS SL
Administrador Unico
- Fabregas Sarrias Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18721 , F 127, S 8, H M 326144, I/A 3 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28
Información de FABREGAS SARRIAS FRANCISCO DE ASIS
Mostramos los datos de FABREGAS SARRIAS FRANCISCO DE ASIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABREGAS SARRIAS FRANCISCO DE ASIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos