FABREGAS RAMOS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de FABREGAS RAMOS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FABREGAS RAMOS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAMASCENA SL | Administrador Unico | 28/12/2020 |
VINCULACIONES DE FABREGAS RAMOS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABREGAS RAMOS MARIA TERESA
Empresa: INVERSIONS ESCLAT SL
Administrador Mancomunado
- Fabregas Ramos Maria Teresa
- Fabregas Ramos Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30106 , F 52, S 8, H B 169561, I/A 6 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-08
Empresa: DAMASCENA SL
Administrador Unico
- Fabregas Ramos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47583 , F 16, S 8, H B 556288, I/A 1 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: INVERSIONS ESCLAT SL
Administrador Mancomunado
- Fabregas Ramos Maria Teresa
- Fabregas Ramos Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30106 , F 52, S 8, H B 169561, I/A 4 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-08
Información de FABREGAS RAMOS MARIA TERESA
Mostramos los datos de FABREGAS RAMOS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABREGAS RAMOS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos