FABRA SENDROS ISRAEL
Informe ejecutivo de FABRA SENDROS ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FABRA SENDROS ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONS FARENA SA | Administrador Solidario | 30/11/2018 |
VINCULACIONES DE FABRA SENDROS ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABRA SENDROS ISRAEL
Empresa: PROMOCIONS FARENA SA
Administrador Solidario
- Fabra Sendros Israel
- Fabra Sendros Jezabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46655 , F 101, S 8, H B 262308, I/A 11 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
Empresa: PROMOCIONS FARENA SA
Administrador Solidario
- Fabra Sendros Israel
- Fabra Sendros Jezabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46655 , F 101, S 8, H B 262308, I/A 11 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
Empresa: ITA ILLAR SL
Administrador Solidario
- Fabra Sendros Israel
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27273 , F 139, S 8, H B 115515, I/A 11 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-08
Empresa: PROMOCIONS FARENA SA
Administrador Solidario
- Fabra Sendros Israel
- Fabra Sendros Jezabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41193 , F 135, S 8, H B 262308, I/A 5 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Empresa: ITA ILLAR SL
Administrador Solidario
- Fabra Sendros Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27273 , F 139, S 8, H B 115515, I/A 9 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-08
Empresa: IMMOBLES IMSEMA SA
Administrador Unico
- Fabra Sendros Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35212 , F 178, S 8, H B 262475, I/A 5 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-08
Empresa: IMMOBLES IMSEMA SA
Administrador Unico
- Fabra Sendros Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35212 , F 177, S 8, H B 262475, I/A 3 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-08
Información de FABRA SENDROS ISRAEL
Mostramos los datos de FABRA SENDROS ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABRA SENDROS ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos