FABIO CIRULLI
Informe ejecutivo de FABIO CIRULLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FABIO CIRULLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFFE PORTOCERVO SL | Administrador Unico | 04/10/2016 | |
BRANCAFFE PORTOFINO SL | Administrador Unico | 27/04/2012 |
VINCULACIONES DE FABIO CIRULLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABIO CIRULLI
Empresa: CAFFE PORTOCERVO SL
Administrador Unico
- Fabio Cirulli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45577 , F 136, S 8, H B 492427, I/A 1 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-08
Empresa: PORTOFOOD SL
Administrador Solidario
- Fabio Cirulli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41206 , F 11, S 8, H B 382596, I/A 2 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Empresa: PORTOFINO CAFE SL
Administrador Mancomunado
- Fabio Cirulli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40574 , F 222, S 8, H B 367879, I/A 4 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Empresa: BRANCAFFE PORTOFINO SL
Administrador Unico
- Fabio Cirulli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43151 , F 96, S 8, H B 424298, I/A 1 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Empresa: PORTOFINO CAFE SL
Administrador Mancomunado
- Fabio Cirulli
- Tesi Nieto Umberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40574 , F 222, S 8, H B 367879, I/A 3 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-08
Empresa: PORTOFINO CAFE SL
Administrador Unico
- Fabio Cirulli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40574 , F 222, S 8, H B 367879, I/A 3 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-08
Empresa: PORTOFOOD SL
Administrador Solidario
- Alvarez De Neyra Martinez Ramiro Enrique
- Fabio Cirulli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41206 , F 9, S 8, H B 382596, I/A 1 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-08
Empresa: FOOD ROMA SL
Administrador Unico
- Fabio Cirulli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40486 , F 22, S 8, H B 364535, I/A 2 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
Información de FABIO CIRULLI
Mostramos los datos de FABIO CIRULLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABIO CIRULLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos