FABELO PEÑATE VERONICA MARINA
Informe ejecutivo de FABELO PEÑATE VERONICA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FABELO PEÑATE VERONICA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCURSIONES MARITIMAS MAGIC SL | Administrador Mancomunado | 29/05/2013 | 16/04/2020 |
CANARY BOAT TRIPS SL | Administrador Mancomunado | 17/02/2017 | 13/03/2020 |
MAGIC ZEC SL | Administrador Mancomunado | 05/05/2016 | 13/03/2020 |
EXCURSIONES MAGIC CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2013 | 22/09/2015 |
VINCULACIONES DE FABELO PEÑATE VERONICA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABELO PEÑATE VERONICA MARINA
Empresa: EXCURSIONES MARITIMAS MAGIC SL
Administrador Mancomunado
- Fabelo Peñate Veronica Marina
- Sosa Tuckman Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 179, S 8, H GC 47006, I/A 3 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-78-35
Empresa: CANARY BOAT TRIPS SL
Administrador Mancomunado
- Fabelo Peñate Veronica Marina
- Sosa Tuckman Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2159 , F 26, S 8, H GC 52312, I/A 2 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-35
Empresa: MAGIC ZEC SL
Administrador Mancomunado
- Fabelo Peñate Veronica Marina
- Sosa Tuckman Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 116, S 8, H GC 51089, I/A 2 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-35
Empresa: CANARY BOAT TRIPS SL
Administrador Mancomunado
- Fabelo Peñate Veronica Marina
- Sosa Tuckman Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2159 , F 25, S 8, H GC 52312, I/A 1 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-35
Empresa: MAGIC ZEC SL
Administrador Mancomunado
- Fabelo Peñate Veronica Marina
- Sosa Tuckman Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 115, S 8, H GC 51089, I/A 1 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-35
Empresa: EXCURSIONES MAGIC CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Fabelo Peñate Veronica Marina
- Sosa Tuckman Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 6, S 8, H GC 47161, I/A 2 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-35
Empresa: EXCURSIONES MAGIC CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Fabelo Peñate Veronica Marina
- Sosa Tuckman Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 5, S 8, H GC 47161, I/A 1 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-35
Empresa: EXCURSIONES MARITIMAS MAGIC SL
Administrador Mancomunado
- Fabelo Peñate Veronica Marina
- Sosa Tuckman Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 178, S 8, H GC 47006, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-35
Información de FABELO PEÑATE VERONICA MARINA
Mostramos los datos de FABELO PEÑATE VERONICA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABELO PEÑATE VERONICA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos