EZQUIVEL MARTINEZ ARROYO GABRIELA
Informe ejecutivo de EZQUIVEL MARTINEZ ARROYO GABRIELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EZQUIVEL MARTINEZ ARROYO GABRIELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUMEROS 98 SL | Secretario | 31/12/2018 | |
NUMEROS 98 SL | Consejero | 31/12/2018 | |
OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS SA | Secretario | 24/09/2013 | 02/12/2015 |
VINCULACIONES DE EZQUIVEL MARTINEZ ARROYO GABRIELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EZQUIVEL MARTINEZ ARROYO GABRIELA
Empresa: NUMEROS 98 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esquivel Astelarra Javier
- Esquivel Martinez Arroyo Patricia
- Ezquivel Martinez Arroyo Gabriela
- Martinez-arroyo Beautell Gabriela
Presidente
Secretario
- Ezquivel Martinez Arroyo Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 215, S 8, H GC 22447, I/A 8 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-35
Empresa: OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
- Ezquivel Martinez Arroyo Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1945 , F 213, S 8, H GC 9576, I/A 81 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-35
Empresa: OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS SA
Secretario
- Ezquivel Martinez Arroyo Gabriela
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1945 , F 209, S 8, H GC 9576, I/A 76 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-35
Información de EZQUIVEL MARTINEZ ARROYO GABRIELA
Mostramos los datos de EZQUIVEL MARTINEZ ARROYO GABRIELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EZQUIVEL MARTINEZ ARROYO GABRIELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos