EZQUERRA MARTIN LAURA
Informe ejecutivo de EZQUERRA MARTIN LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EZQUERRA MARTIN LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP | Apoderado | 20/03/2013 | |
ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 20/09/2012 | |
ERNST & YOUNG ABOGADOS SL | Apoderado Solidario | 17/02/2012 |
VINCULACIONES DE EZQUERRA MARTIN LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EZQUERRA MARTIN LAURA
Empresa: ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Ezquerra Martin Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35407 , F 105, S 8, H M 119851, I/A 289 (17/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-28
Empresa: ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP
Apoderado
- Ezquerra Martin Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25474 , F 210, S 8, H M 119851, I/A 230 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Empresa: ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Ezquerra Martin Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25474 , F 209, S 8, H M 119851, I/A 226 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Empresa: ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Ezquerra Martin Laura
- Silvan Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25474 , F 208, S 8, H M 119851, I/A 225 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Empresa: ERNST & YOUNG ABOGADOS SL
Apoderado Solidario
- Barnils Rodriguez Gonzalez Maria Cloe
- Beltran Garcia Jaime Julian
- Calzada Molina Agustin Francisco
- Carol Vilar Pedro
- Cobo De Guzman Pison Juan Angel
- Colmenar Valdes Salvador
- De Haro Romero Francisco Jose
- Dominguez Leandro Jose
- Ezquerra Martin Laura
- Gabarro Frau Carlos Alberto
- Garcia Romeu Quinza Jose Enrique
- Gomez Taboada Francisco Javier
- Guillem Vilella Miguel Vicente
- Heras Oliver Alberto
- Lopez Olcoz Fernando
- Lorente Iranzo Maria
- Mendez Calderin Julio
- Moreno Canudo Maria Cristina
- Ramos Gonzalez Guillermo
- Sans Oto Judith
- Turrado Alonso Montserrat
- Vazquez Pardo Cesar
- Vera Requena Hector
- Yoldi Elcid Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25474 , F 201, S 8, H M 119851, I/A 221 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Información de EZQUERRA MARTIN LAURA
Mostramos los datos de EZQUERRA MARTIN LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EZQUERRA MARTIN LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos