EZQUERRA IRIBARREN MAITENA
Informe ejecutivo de EZQUERRA IRIBARREN MAITENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EZQUERRA IRIBARREN MAITENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPORTS AND STOCKIST ARBIDE SL | Administrador Mancomunado | 22/01/2015 | 29/01/2024 |
POSSCONTROL SYSTEMS SL | Administrador Mancomunado | 24/02/2015 | 29/01/2024 |
IMPORTS AND STOCKIST ARBIDE SL | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE EZQUERRA IRIBARREN MAITENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EZQUERRA IRIBARREN MAITENA
Empresa: IMPORTS AND STOCKIST ARBIDE SL
Administrador Mancomunado
- Ezquerra Iribarren Maitena
- Rodriguez Vergara Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 166, S 8, H BI 9256,B , I/ 11 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Empresa: POSSCONTROL SYSTEMS SL
Administrador Mancomunado
- Ezquerra Iribarren Maitena
- Rodriguez Vergara Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4925 , F 115, S 8, H BI 52178, I/A 5 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Empresa: POSSCONTROL SYSTEMS SL
Administrador Mancomunado
- Ezquerra Iribarren Maitena
- Rodriguez Vergara Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4925 , F 114, S 8, H BI 52178, I/A 4 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-48
Empresa: IMPORTS AND STOCKIST ARBIDE SL
Administrador Mancomunado
- Ezquerra Iribarren Maitena
- Rodriguez Vergara Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 165, S 8, H BI 9256,B , I/ 9 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-48
Empresa: IMPORTS AND STOCKIST ARBIDE SL
Administrador Mancomunado
- Arbide Olabarria Jose Ramon
- Ezquerra Iribarren Maitena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 165, S 8, H BI 9256,B , I/ 9 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-48
Empresa: IMPORTS AND STOCKIST ARBIDE SL
Administrador Mancomunado
- Arbide Olabarria Jose Ramon
- Ezquerra Iribarren Maitena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 165, S 8, H BI 9256,B , I/ 8 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-48
Empresa: IMPORTS AND STOCKIST ARBIDE SL
Administrador Mancomunado
- Arbide Olabarria Jose Ramon
- Ezquerra Iribarren Maitena
- Rodriguez Vergara Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 165, S 8, H BI 9256,B , I/ 8 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-48
Información de EZQUERRA IRIBARREN MAITENA
Mostramos los datos de EZQUERRA IRIBARREN MAITENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EZQUERRA IRIBARREN MAITENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos