EZPELETA RUIZ DE GAUNA ASIER
Informe ejecutivo de EZPELETA RUIZ DE GAUNA ASIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EZPELETA RUIZ DE GAUNA ASIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UXAMARITZ SL | Administrador Unico | 13/04/2023 | |
ALPRO ALTUERA ETA BABESA SL | Administrador Solidario | 10/03/2022 | |
HIRUASKI SL | Apoderado | 04/02/2022 | |
BAPABIDE SL | Administrador Solidario | 14/12/2011 | |
BAIEZKO EMPRESA CONSTRUCTORA SL | Administrador Solidario | 14/12/2011 |
VINCULACIONES DE EZPELETA RUIZ DE GAUNA ASIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EZPELETA RUIZ DE GAUNA ASIER
Empresa: UXAMARITZ SL
Administrador Unico
- Ezpeleta Ruiz De Gauna Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 88, S 8, H VI 21039, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-01
Empresa: UXAMARITZ SL
Administrador Solidario
- Ezpeleta Ruiz De Gauna Asier
- Montalvo Linero Enrique Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 88, S 8, H VI 21039, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-01
Empresa: UXAMARITZ SL
Administrador Solidario
- Ezpeleta Ruiz De Gauna Asier
- Montalvo Linero Enrique Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 86, S 8, H VI 21039, I/A 1 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-01
Empresa: ALPRO ALTUERA ETA BABESA SL
Administrador Solidario
- Ezpeleta Ruiz De Gauna Asier
- PANEKA FINANZAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2691 , F 212, S 8, H SS 37362, I/A 5 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-20
Empresa: HIRUASKI SL
Apoderado
- Ezpeleta Ruiz De Gauna Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 197, S 8, H VI 20273, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-01
Empresa: BAIEZKO EMPRESA CONSTRUCTORA SL
Administrador Solidario
- Angulo Prado Borja
- Ezpeleta Ruiz De Gauna Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 87, S 8, H VI 13154, I/A 4 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-01
Empresa: BAPABIDE SL
Administrador Solidario
- Angulo Prado Borja
- Ezpeleta Ruiz De Gauna Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1103 , F 141, S 8, H VI 9507, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-01
Información de EZPELETA RUIZ DE GAUNA ASIER
Mostramos los datos de EZPELETA RUIZ DE GAUNA ASIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EZPELETA RUIZ DE GAUNA ASIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos