EZIO BRAGGIO
Informe ejecutivo de EZIO BRAGGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE EZIO BRAGGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE VALSPAR SPAIN CORPORATION SL | Apoderado Solidario | 30/09/2014 | 06/09/2021 |
PPG IBERICA SA | Apoderado | 17/06/2021 | |
THE VALSPAR SPAIN CORPORATION SL | Presidente | 25/11/2014 | 02/08/2019 |
THE VALSPAR SPAIN CORPORATION SL | Consejero | 25/11/2014 | 02/08/2019 |
SAPSA BEDDING SL | Administrador Unico | 15/12/2010 | |
SAPSA LATEX SL | Administrador Unico | 11/11/2010 | |
SAPSA LATEX SL | Liquidador | 11/11/2010 | 11/11/2010 |
VINCULACIONES DE EZIO BRAGGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EZIO BRAGGIO
Empresa: PPG IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Avila Ariño Jesus
- Bargallo Pentinat Jordi
- Charles E Bunch
- Correia Espanca Ana Maria
- Douglas Pegg
- Ezio Braggio
- Freixa De Reynoso Federico
- Freixa De Reynoso Federico
- Gasulla Usieda Juan
- Gasulla Usieda Juan
- Gasulla Usieda Juan
- Gasulla Usieda Juan
- George Thomas Walsh
- Ibañez De La Chica Luis Angel
- Joao Manuel Da Silva Rosa
- Sanahuja Prats Jordi
- Vidal Torrents Mercedes
- Vidal Torrents Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45952 , F 159, S 8, H B 55438, I/A 116 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Empresa: THE VALSPAR SPAIN CORPORATION SL
Consejero
- Allen Joseph Mistysyn
- Ezio Braggio
Presidente
- Ezio Braggio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 216, S 8, H B 147508, I/A 68 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-08
Empresa: THE VALSPAR SPAIN CORPORATION SL
Consejero
- Ezio Braggio
Presidente
- Ezio Braggio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 212, S 8, H B 147508, I/A 59 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-08
Empresa: THE VALSPAR SPAIN CORPORATION SL
Apoderado Solidario
- Ezio Braggio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 211, S 8, H B 147508, I/A 58 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-08
Empresa: SAPSA BEDDING SL
Administrador Unico
- Ezio Braggio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 84, S 8, H B 103035, I/A 20 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
Empresa: SAPSA LATEX SL
Liquidador
- Ezio Braggio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 121, S 8, H B 169322, I/A 24 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-08
Empresa: SAPSA LATEX SL
Administrador Unico
- Ezio Braggio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 121, S 8, H B 169322, I/A 24 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-08
Información de EZIO BRAGGIO
Mostramos los datos de EZIO BRAGGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EZIO BRAGGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos