EZCURDIA AZANZA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de EZCURDIA AZANZA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE EZCURDIA AZANZA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANTERAS Y HORMIGONES DEL NORTE SA | Consejero | 27/07/2016 | 07/10/2019 |
HORMIGONES OSKIA SA | Consejero | 19/04/2011 | 04/10/2016 |
CANTERAS Y HORMIGONES DEL NORTE SA | Consejero | 19/04/2011 | 27/07/2016 |
HORMIGONES BERIAIN SA | Consejero | 19/04/2011 | 30/05/2016 |
HORMIGONES ARGA SA | Consejero | 19/04/2011 | 30/05/2016 |
VINCULACIONES DE EZCURDIA AZANZA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EZCURDIA AZANZA MARIA TERESA
Empresa: CANTERAS Y HORMIGONES DEL NORTE SA
Consejero
- Ezcurdia Azanza Ana Maria
- Ezcurdia Azanza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 156, S 8, H NA 4138, I/A 27 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-31
Empresa: HORMIGONES OSKIA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 151, S 8, H NA 5378, I/A 24 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-31
Empresa: CANTERAS Y HORMIGONES DEL NORTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ezcurdia Ayensa Javier
- Ezcurdia Azanza Ana Maria
- Ezcurdia Azanza Maria Teresa
- Lopez Iribarren Basilio
- Lopez Iribarren Javier Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 155, S 8, H NA 4138, I/A 25 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-31
Empresa: CANTERAS Y HORMIGONES DEL NORTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ezcurdia Azanza Ana Maria
- Ezcurdia Azanza Maria Pilar
- Ezcurdia Azanza Maria Teresa
- Ezcurdia Azanza Saturnino
- Lopez Iribarren Basilio
- Lopez Iribarren Javier Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 155, S 8, H NA 4138, I/A 25 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-31
Empresa: HORMIGONES ARGA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ezcurdia Azanza Maria Teresa
- Lopez Iribarren Basilio
- Lopez Iribarren Javier Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 210, S 8, H NA 7587, I/A N26 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: HORMIGONES BERIAIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ezcurdia Azanza Ana Maria
- Ezcurdia Azanza Maria Pilar
- Ezcurdia Azanza Maria Teresa
- Ezcurdia Azanza Saturnino
- Lopez Iribarren Basilio
- Lopez Iribarren Javier Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 209, S 8, H NA 7012, I/A N23 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: HORMIGONES OSKIA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248 , F 150, S 8, H NA 5378, I/A 21 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-31
Empresa: CANTERAS Y HORMIGONES DEL NORTE SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 154, S 8, H NA 4138, I/A 22 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-31
Empresa: HORMIGONES ARGA SA
Consejero
- Ezcurdia Azanza Maria Teresa
- Labiano Lopez Jose Emilio
- Lopez Iribarren Basilio
- Lopez Iribarren Javier Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 208, S 8, H NA 7587, I/A 26 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-31
Empresa: HORMIGONES BERIAIN SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 209, S 8, H NA 7012, I/A 22 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-31
Información de EZCURDIA AZANZA MARIA TERESA
Mostramos los datos de EZCURDIA AZANZA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EZCURDIA AZANZA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos