EXTREMIANA RUIZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de EXTREMIANA RUIZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EXTREMIANA RUIZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDAD GENERACION SIGENA SL | Administrador Solidario | 09/08/2021 | |
ADF OPERADOR SL | Administrador Solidario | 06/08/2021 | |
AROMATICAS FINCA ORDOYO SL | Administrador Solidario | 27/03/2020 | |
ADELFAS GENERACION RENOVABLE SL | Consejero | 09/11/2017 | |
ADELFAS GENERACION RENOVABLE SL | Consejero Delegado Solidario | 09/11/2017 | |
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SA | Consejero Delegado Solidario | 04/02/2013 | |
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SA | Consejero | 04/02/2013 | |
ADELFAS ENERGIA SL | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2012 | |
ADELFAS ENERGIA SL | Consejero | 18/12/2012 | |
ADELFAS OIL SA | Consejero Delegado Solidario | 25/11/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE EXTREMIANA RUIZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EXTREMIANA RUIZ ENRIQUE
Empresa: ACTIVIDAD GENERACION SIGENA SL
Administrador Solidario
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 59, S 8, H LO 19470, I/A 1 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-26
Administrador Solidario
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 45, S 8, H LO 19466, I/A 1 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-26
Empresa: ADELFAS OIL SA
Consejero Delegado Solidario
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Consejero
- Extremiana Acereda Victor Manuel
- Extremiana Cabezon Enrique
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 198, S 8, H LO 1640, I/A 18 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-26
Empresa: AROMATICAS FINCA ORDOYO SL
Administrador Solidario
- Ayensa Ambrosi Jose Maria
- Extremiana Ruiz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 183, S 8, H LO 18906, I/A 1 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-26
Consejero Delegado Solidario
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Laura
Consejero
- Extremiana Cabezon Enrique
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Laura
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
- Ruiz Gomez De Segura Maria Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 204, S 8, H LO 1641, I/A 10 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-26
Empresa: ADELFAS ARAGON SL
Consejero Delegado Solidario
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Consejero
- Extremiana Acereda Victor Manuel
- Extremiana Cabezon Enrique
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 830 , F 36, S 8, H LO 17723, I/A 1 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-26
Empresa: ADELFAS OIL SA
Consejero Delegado Solidario
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Consejero
- Extremiana Acereda Victor Manuel
- Extremiana Cabezon Enrique
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 198, S 8, H LO 1640, I/A 16 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-26
Consejero Delegado Solidario
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Laura
Consejero
- Extremiana Cabezon Enrique
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Laura
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
- Ruiz Gomez De Segura Maria Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 204, S 8, H LO 1641, I/A 9 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-26
Empresa: ADELFAS ENERGIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Consejero
- Extremiana Acereda Victor Manuel
- Extremiana Cabezon Enrique
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 67, S 8, H LO 15196, I/A 1 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-26
Empresa: ADELFAS OIL SA
Consejero Delegado Solidario
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Consejero
- Extremiana Acereda Victor Manuel
- Extremiana Cabezon Enrique
- Extremiana Ruiz Enrique
- Extremiana Ruiz Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 197, S 8, H LO 1640, I/A 13 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-26
VER MAS ACTOS
Información de EXTREMIANA RUIZ ENRIQUE
Mostramos los datos de EXTREMIANA RUIZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EXTREMIANA RUIZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos