EXPOSITO TRILLO SARAH
Informe ejecutivo de EXPOSITO TRILLO SARAH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EXPOSITO TRILLO SARAH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REVESTIMIENTOS MAGENTA SL | Administrador Unico | 18/12/2012 |
VINCULACIONES DE EXPOSITO TRILLO SARAH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EXPOSITO TRILLO SARAH
Empresa: REVESTIMIENTOS MAGENTA SL
Administrador Unico
- Exposito Trillo Sarah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30548 , F 147, S 8, H M 549805, I/A 1 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Empresa: LAS NOCHES DE LILIT SL
Apoderado Mancomunado
- Exposito Trillo Sarah
- Exposito Trillo Sarah
- Pedraza Lazaro Paulino
- Pedraza Villa Ruben
- Pedraza Villa Ruben
- Villa Alferez Jose Francisco
- Villa Alferez Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28721 , F 155, S 8, H M 517187, I/A 5 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Empresa: LAS NOCHES DE LILIT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Exposito Trillo Sarah
- Gomez Cruz Raquel
- Pedraza Vill David
- Pedraza Villa Ruben
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28721 , F 155, S 8, H M 517187, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Empresa: LAS NOCHES DE LILIT SL
Apoderado Mancomunado
- Exposito Trillo Sarah
- Pedraza Lazaro Paulino
- Pedraza Villa Ruben
- Villa Alferez Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28721 , F 154, S 8, H M 517187, I/A 3 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-28
Empresa: LAS NOCHES DE LILIT SL
Apoderado Mancomunado
- Exposito Trillo Sarah
- Gomez Cruz Raquel
- Pedraza Villa Ruben
- Villa Alferez Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28721 , F 154, S 8, H M 517187, I/A 2 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: LAS NOCHES DE LILIT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Exposito Trillo Sarah
- Gomez Cruz Raquel
- Pedraza Vill David
- Pedraza Villa Ruben
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28721 , F 152, S 8, H M 517187, I/A 1 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Información de EXPOSITO TRILLO SARAH
Mostramos los datos de EXPOSITO TRILLO SARAH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EXPOSITO TRILLO SARAH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos