EXPOSITO GONZALEZ LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de EXPOSITO GONZALEZ LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EXPOSITO GONZALEZ LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCHIPIELAGO ON AIR SL | Apoderado | 14/11/2011 | 11/01/2013 |
CANATEL TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado | 15/11/2011 | 11/01/2013 |
ARCHIPIELAGO ON AIR SL | Administrador Unico | 24/09/2010 | 14/05/2011 |
VINCULACIONES DE EXPOSITO GONZALEZ LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EXPOSITO GONZALEZ LUIS MIGUEL
Empresa: ARCHIPIELAGO ON AIR SL
Apoderado
- Exposito Gonzalez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 191, S 8, H TF 47757, I/A 4 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Empresa: CANATEL TELECOMUNICACIONES SL
Apoderado
- Exposito Gonzalez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130 , F 185, S 8, H TF 46957, I/A 4 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Empresa: CANATEL TELECOMUNICACIONES SL
Apoderado
- Exposito Gonzalez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130 , F 185, S 8, H TF 46957, I/A 3 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-38
Empresa: ARCHIPIELAGO ON AIR SL
Apoderado
- Exposito Gonzalez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 190, S 8, H TF 47757, I/A 3 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-38
Empresa: ARCHIPIELAGO ON AIR SL
Administrador Unico
- Exposito Gonzalez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 190, S 8, H TF 47757, I/A 2 (14/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-38
Empresa: ARCHIPIELAGO ON AIR SL
Administrador Unico
- Exposito Gonzalez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 187, S 8, H TF 47757, I/A 1 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-38
Información de EXPOSITO GONZALEZ LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de EXPOSITO GONZALEZ LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EXPOSITO GONZALEZ LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos