EXPOSITO GONZALEZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de EXPOSITO GONZALEZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EXPOSITO GONZALEZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENRIQUE EXPOSITO GONZALEZ SL | Liquidador | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
ENRIQUE EXPOSITO GONZALEZ SL | Administrador Unico | 14/11/2012 | 01/02/2017 |
FINCA AZOCA SL | Liquidador | 30/12/2014 | 30/12/2014 |
FINCA AZOCA SL | Administrador Unico | 30/12/2014 |
VINCULACIONES DE EXPOSITO GONZALEZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EXPOSITO GONZALEZ ENRIQUE
Empresa: ENRIQUE EXPOSITO GONZALEZ SL
Liquidador
- Exposito Gonzalez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 118, S 8, H TF 51008, I/A 3 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-38
Empresa: ENRIQUE EXPOSITO GONZALEZ SL
Administrador Unico
- Exposito Gonzalez Enrique
Liquidador
- Exposito Gonzalez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 118, S 8, H TF 51008, I/A 3 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-38
Empresa: FINCA AZOCA SL
Liquidador
- Exposito Gonzalez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682 , F 34, S 8, H TF 17870, I/A 2 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-9-38
Empresa: FINCA AZOCA SL
Administrador Unico
- Exposito Gonzalez Enrique
Liquidador
- Exposito Gonzalez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1682 , F 34, S 8, H TF 17870, I/A 2 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-9-38
Empresa: ENRIQUE EXPOSITO GONZALEZ SL
Administrador Unico
- Exposito Gonzalez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 118, S 8, H TF 51008, I/A 1 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-38
Información de EXPOSITO GONZALEZ ENRIQUE
Mostramos los datos de EXPOSITO GONZALEZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EXPOSITO GONZALEZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos