EXPOSITO CAZORLA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de EXPOSITO CAZORLA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EXPOSITO CAZORLA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS Y PATATAS GAYCA SA | Administrador Unico | 07/01/2014 | 22/11/2023 |
FRUTAS Y PATATAS GAYCA SA | Consejero Delegado Solidario | 29/02/2012 | 07/01/2014 |
FRUTAS Y PATATAS GAYCA SA | Vicepresidente | 29/02/2012 | 07/01/2014 |
FRUTAS Y PATATAS GAYCA SA | Consejero | 29/02/2012 | 07/01/2014 |
VINCULACIONES DE EXPOSITO CAZORLA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EXPOSITO CAZORLA JOSE LUIS
Empresa: FRUTAS Y PATATAS GAYCA SA
Administrador Unico
- Exposito Cazorla Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 194, S 8, H AL 2526, I/A 11 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-04
Empresa: FRUTAS Y PATATAS GAYCA SA
Administrador Unico
- Exposito Cazorla Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 194, S 8, H AL 2526, I/A 10 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-04
Empresa: FRUTAS Y PATATAS GAYCA SA
Administrador Unico
- Exposito Cazorla Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 193, S 8, H AL 2526, I/A 8 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-04
Empresa: FRUTAS Y PATATAS GAYCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Exposito Cazorla Francisco
- Exposito Cazorla Jose Luis
Consejero
- Cazorla Miras Carmen
- Exposito Cazorla Francisco
- Exposito Cazorla Jose Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Exposito Cazorla Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 193, S 8, H AL 2526, I/A 8 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-04
Empresa: FRUTAS Y PATATAS GAYCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Exposito Cazorla Francisco
- Exposito Cazorla Jose Luis
Consejero
- Cazorla Miras Carmen
- Exposito Cazorla Francisco
- Exposito Cazorla Jose Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Exposito Cazorla Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 193, S 8, H AL 2526, I/A 7 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-04
Información de EXPOSITO CAZORLA JOSE LUIS
Mostramos los datos de EXPOSITO CAZORLA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EXPOSITO CAZORLA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos