EXPOSITO BLANCA PEDRO JESUS
Informe ejecutivo de EXPOSITO BLANCA PEDRO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EXPOSITO BLANCA PEDRO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HACIENDA LA MASIA SL | Administrador Solidario | 15/11/2022 | |
HIJOS DE CIRIACO SL | Administrador Solidario | 25/11/2021 | |
FERTIPLUS SL | Administrador Solidario | 23/07/2018 | |
HOSTELERA LA MASIA DE LINARES SL | Administrador Unico | 29/08/2017 |
VINCULACIONES DE EXPOSITO BLANCA PEDRO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EXPOSITO BLANCA PEDRO JESUS
Empresa: HACIENDA LA MASIA SL
Administrador Solidario
- Exposito Blanca Ciriaco
- Exposito Blanca Manuel Luis
- Exposito Blanca Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 94, S 8, H J 25888, I/A 1 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-23
Empresa: HIJOS DE CIRIACO SL
Administrador Solidario
- Exposito Blanca Ciriaco
- Exposito Blanca Manuel Luis
- Exposito Blanca Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 9, S 8, H J 25338, I/A 1 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-23
Empresa: ACEITES AOVE SL
Administrador Solidario
- Exposito Blanca Ciriaco
- Exposito Blanca Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614 , F 143, S 8, H J 23238, I/A 1 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-23
Empresa: HOSTELERA LA MASIA DE LINARES SL
Administrador Unico
- Exposito Blanca Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599 , F 12, S 8, H J 22673, I/A 1 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-23
Información de EXPOSITO BLANCA PEDRO JESUS
Mostramos los datos de EXPOSITO BLANCA PEDRO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EXPOSITO BLANCA PEDRO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos