EVANGELIO RUDIEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de EVANGELIO RUDIEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EVANGELIO RUDIEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DE PABLO MARTINEZ SA | Consejero | 28/04/2009 |
VINCULACIONES DE EVANGELIO RUDIEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EVANGELIO RUDIEZ ANA MARIA
Empresa: BIENES RAICES PAMAR SA
Administrador Unico
- Evangelio Rudiez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8909 , F 85, S 8, H M 143346, I/A 9M (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-28
Empresa: HIJOS DE PABLO MARTINEZ SA
Presidente
- Evangelio Rudiez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277 , F 223, S 8, H LO 1477, I/A 30 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-26
Empresa: BIENES RAICES PAMAR SA
Administrador Unico
- Evangelio Rudiez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8909 , F 85, S 8, H M 143346, I/A 9 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-28
Empresa: HIJOS DE PABLO MARTINEZ SA
Consejero
- Cenzano Martinez Eloy
- Cenzano Martinez Javier
- Evangelio Rudiez Ana Maria
Presidente
- Evangelio Rudiez Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277 , F 223, S 8, H LO 1477, I/A 29 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-26
Información de EVANGELIO RUDIEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de EVANGELIO RUDIEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EVANGELIO RUDIEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos