EVA PAGES MORENO
Informe ejecutivo de EVA PAGES MORENO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EVA PAGES MORENO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIGUERETA RESTAURANTS SL | Socio Unico | 05/07/2007 | 28/06/2016 |
FIGUERETA RESTAURANTS SL | Administrador Unico | 26/01/2016 |
VINCULACIONES DE EVA PAGES MORENO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EVA PAGES MORENO
Empresa: FIGUERETA RESTAURANTS SL
Administrador Unico
- Eva Pages Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 162, S 8, H GI 44500, I/A 2 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-17
Empresa: FIGUERETA RESTAURANTS SL
Socio Único
- Eva Pages Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615 , F 162, S 8, H GI 44500, I/A 1 (05/07/2007)
CVE: BORME-A-2011-11-17
Información de EVA PAGES MORENO
Mostramos los datos de EVA PAGES MORENO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EVA PAGES MORENO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos