EVA MARIA GONZALEZ PEREZ
Informe ejecutivo de EVA MARIA GONZALEZ PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE EVA MARIA GONZALEZ PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSTA CALIDA PROYECTOS E INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 29/08/2024 | |
URBANIZACION COSTA CALIDA SL | Apoderado Mancomunado | 03/05/2024 | |
URBANIZACION COSTA CALIDA SL | Administrador Mancomunado | 24/09/2015 | |
HORADADA LUZ Y SOL SL | Administrador Unico | 14/11/2014 | |
HORADADA LUZ Y SOL SL | Apoderado | 09/08/2012 |
VINCULACIONES DE EVA MARIA GONZALEZ PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EVA MARIA GONZALEZ PEREZ
Administrador Solidario
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Francisco Jose Rodriguez Henarejos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 82349, I/A 6 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-30
Administrador Unico
- Eva Maria Gonzalez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 82349, I/A 6 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-30
Empresa: URBANIZACION COSTA CALIDA SL
Apoderado Mancomunado
- Cristina Roda Legaz
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Manuel Gonzalez Manzanera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1512 , F 180, S 8, H MU 28400, I/A 13 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-30
Empresa: EVA Y PEPE GONZALEZ SL
Liquidador Solidario
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Gonzalez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772 , F 53, S 8, H MU 34456, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-30
Empresa: EVA Y PEPE GONZALEZ SL
Administrador Solidario
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Gonzalez Perez
Liquidador Solidario
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Gonzalez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772 , F 53, S 8, H MU 34456, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-30
Empresa: LA TORRE-COSTA CALIDA SL
Liquidador Solidario
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Gonzalez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 2, S 8, H MU 36356, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-30
Empresa: LA TORRE-COSTA CALIDA SL
Administrador Solidario
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Gonzalez Perez
Liquidador Solidario
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Gonzalez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 2, S 8, H MU 36356, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-30
Empresa: RESIDENCIAL MONTEPINAR SL
Liquidador Solidario
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Gonzalez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 157, S 8, H MU 31179, I/A 4 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-30
Empresa: RESIDENCIAL MONTEPINAR SL
Administrador Solidario
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Gonzalez Perez
Liquidador Solidario
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Gonzalez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 157, S 8, H MU 31179, I/A 4 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-30
Empresa: URBANIZACION COSTA CALIDA SL
Administrador Mancomunado
- Eva Maria Gonzalez Perez
- Jose Gonzalez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1512 , F 179, S 8, H MU 28400, I/A 10 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-30
VER MAS ACTOS
Información de EVA MARIA GONZALEZ PEREZ
Mostramos los datos de EVA MARIA GONZALEZ PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EVA MARIA GONZALEZ PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos