EVA CASAS TAMUREJO
Informe ejecutivo de EVA CASAS TAMUREJO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EVA CASAS TAMUREJO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDRERA MAS-SABE SL | Apoderado Mancomunado | 06/07/2023 | |
VISIO OPTICS 2011 SL | Socio Unico | 28/01/2016 | |
VISIO OPTICS 2011 SL | Administrador Unico | 15/03/2011 |
VINCULACIONES DE EVA CASAS TAMUREJO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EVA CASAS TAMUREJO
Empresa: PEDRERA MAS-SABE SL
Apoderado Mancomunado
- Anna Casas Tamurejo
- Eva Casas Tamurejo
- Merce Casas Tamurejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1134 , F 44, S 8, H GI 20374, I/A 10 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-17
Empresa: PEDRERA MAS-SABE SL
Apoderado Mancomunado
- Anna Casas Tamurejo
- Eva Casas Tamurejo
- Josep Valls Costa
- Merce Casas Tamurejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1134 , F 43, S 8, H GI 20374, I/A 9 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-17
Empresa: VISIO OPTICS 2011 SL
Socio Único
- Eva Casas Tamurejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 91, S 8, H GI 51348, I/A 2 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-17
Empresa: VISIO OPTICS 2011 SL
Administrador Unico
- Eva Casas Tamurejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 85, S 8, H GI 51348, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-17
Información de EVA CASAS TAMUREJO
Mostramos los datos de EVA CASAS TAMUREJO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EVA CASAS TAMUREJO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos