EVA BOSCH VILALTA
Informe ejecutivo de EVA BOSCH VILALTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EVA BOSCH VILALTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAN FELIU DE CAMPLLONG SL | Secretario | 29/09/2020 | 05/06/2023 |
CAN FELIU DE CAMPLLONG SL | Consejero Delegado Mancomunado | 29/09/2020 | 05/06/2023 |
CAN FELIU DE CAMPLLONG SL | Consejero | 29/09/2020 | 05/06/2023 |
VIA LACTEA 2001 SL | Apoderado Mancomunado | 26/06/2012 | |
CAN FELIU DE CAMPLLONG SL | Apoderado Mancomunado | 20/06/2012 | |
CAN FELIU DE CAMPLLONG SL | Consejero | 07/09/2010 | 20/06/2012 |
VINCULACIONES DE EVA BOSCH VILALTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EVA BOSCH VILALTA
Empresa: CAN FELIU DE CAMPLLONG SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Eva Bosch Vilalta
- Jordi Codina Comas
- Maria Bosch Vilalta
- Xavier Codina Comas
Consejero
- Daniel Bosch Vilalta
- Eva Bosch Vilalta
- Jordi Codina Comas
- Maria Bosch Vilalta
- Xavier Codina Comas
Presidente
Secretario
- Eva Bosch Vilalta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 140, S 8, H GI 5331, I/A 17 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-17
Empresa: CAN FELIU DE CAMPLLONG SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Eva Bosch Vilalta
- Jordi Codina Comas
- Maria Bosch Vilalta
- Xavier Codina Comas
Consejero
- Eva Bosch Vilalta
Presidente
Secretario
- Eva Bosch Vilalta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 139, S 8, H GI 5331, I/A 15 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-17
Empresa: VIA LACTEA 2001 SL
Apoderado Mancomunado
- Eva Bosch Vilalta
- Xavier Codina Comas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 167, S 8, H GI 28643, I/A 8 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-17
Empresa: CAN FELIU DE CAMPLLONG SL
Apoderado Mancomunado
- Eva Bosch Vilalta
- Javier Codina Comas
- Jordi Codina Comas
- Maria Bosch Vilalta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 44, S 8, H GI 5331, I/A 13 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-17
Empresa: CAN FELIU DE CAMPLLONG SL
Consejero
- Eva Bosch Vilalta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 44, S 8, H GI 5331, I/A 13 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-17
Empresa: CAN FELIU DE CAMPLLONG SL
Consejero
- Daniel Bosch Vilalta
- Eva Bosch Vilalta
- Maria Bosch Vilalta
- Xavier Codina Comas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 44, S 8, H GI 5331, I/A 11 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-17
Información de EVA BOSCH VILALTA
Mostramos los datos de EVA BOSCH VILALTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EVA BOSCH VILALTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos