EUSTAQUIO RUIZ CARLES
Informe ejecutivo de EUSTAQUIO RUIZ CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE EUSTAQUIO RUIZ CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEI COMPOSITES SL | Administrador Unico | 10/10/2016 |
VINCULACIONES DE EUSTAQUIO RUIZ CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EUSTAQUIO RUIZ CARLES
Empresa: JINSHENG JIDA NEW ENERGY EUROPE SL
Administrador Unico
- Eustaquio Ruiz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46976 , F 33, S 8, H B 536985, I/A 2 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-08
Empresa: JINSHENG JIDA NEW ENERGY EUROPE SL
Administrador Unico
- Eustaquio Ruiz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46976 , F 33, S 8, H B 536985, I/A 1 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-08
Empresa: WEI COMPOSITES SL
Administrador Unico
- Eustaquio Ruiz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45584 , F 138, S 8, H B 492664, I/A 1 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-08
Empresa: ZHENSHI SPAIN SA
Apoderado
- Eustaquio Ruiz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27278 , F 176, S 8, H M 491506, I/A 8 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-28
Empresa: GLASSCOM SL
Administrador Solidario
- Eustaquio Ruiz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35870 , F 182, S 8, H B 269117, I/A 7 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Empresa: ZHENSHI SPAIN SA
Apoderado
- Eustaquio Ruiz Carles
- Martin Hernandez Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27278 , F 173, S 8, H M 491506, I/A 2 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
Información de EUSTAQUIO RUIZ CARLES
Mostramos los datos de EUSTAQUIO RUIZ CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EUSTAQUIO RUIZ CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos