EULALIA PAJARES MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de EULALIA PAJARES MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EULALIA PAJARES MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTILLANA LATAM SL | Apoderado Solidario | 18/12/2020 | |
SANTILLANA EDUCACION PACIFICO SL | Apoderado | 19/11/2020 | |
GRUPO SANTILLANA EDUCACION GLOBAL SL | Apoderado | 18/11/2020 | |
SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS SL | Apoderado | 18/11/2020 |
VINCULACIONES DE EULALIA PAJARES MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EULALIA PAJARES MARIA DEL CARMEN
Empresa: BEJOB EMPLEABILIDAD SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Peña Julio
- Elias Martin Cristina
- Eulalia Pajares Maria Del Carmen
- Gutierrez Aparicio Patricia
- Lorente Power Francisco-jose
- Quevedo Ruiz Nuria
- Quevedo Ruiz Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41874 , F 176, S 8, H M 241670, I/A 63 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: SANTILLANA LATAM SL
Apoderado Solidario
- Eulalia Pajares Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41195 , F 45, S 8, H M 730381, I/A 5 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Empresa: SANTILLANA EDUCACION PACIFICO SL
Apoderado
- Eulalia Pajares Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38132 , F 96, S 8, H M 678624, I/A 5 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: SANTILLANA FORMACION SL
Apoderado
- Eulalia Pajares Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30814 , F 221, S 8, H M 241670, I/A 48 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS SL
Apoderado
- Eulalia Pajares Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37917 , F 72, S 8, H M 11453, I/A 72 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Empresa: GRUPO SANTILLANA EDUCACION GLOBAL SL
Apoderado
- Eulalia Pajares Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16321 , F 175, S 8, H M 9127, I/A 313 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Empresa: SANTILLANA GLOBAL SL
Apoderado
- Eulalia Pajares Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 212, S 8, H M 11470, I/A 133 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Información de EULALIA PAJARES MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de EULALIA PAJARES MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EULALIA PAJARES MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos