EUGENIO MARTINEZ REYES
Informe ejecutivo de EUGENIO MARTINEZ REYES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE EUGENIO MARTINEZ REYES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRAXTON POWERTRAIN & CHASSIS SL | Consejero | 07/11/2019 | 16/11/2023 |
DRAXTON POWERTRAIN & CHASSIS SL | Presidente | 07/11/2019 | 16/11/2023 |
CASTING ROS SL | Secretario | 14/11/2023 | |
CASTING ROS SL | Consejero | 14/11/2023 | |
INEDER PROJECTS SL | Secretario No Consejero | 28/06/2017 | 22/03/2022 |
MANTENIMENT FONERIA SL | Administrador Mancomunado | 26/06/2017 | 08/03/2022 |
INFUN SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 26/06/2017 | 01/02/2021 |
INFUN SA | Consejero | 26/01/2017 | 06/07/2020 |
INFUN SA | Presidente | 05/04/2019 | 06/07/2020 |
DRAXTON POWERTRAIN & CHASSIS SL | Administrador Mancomunado | 26/06/2017 | 07/11/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE EUGENIO MARTINEZ REYES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EUGENIO MARTINEZ REYES
Empresa: DRAXTON POWERTRAIN & CHASSIS SL
Consejero
- Eugenio Martinez Reyes
Presidente
- Eugenio Martinez Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 225, S 8, H B 250881, I/A 52 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-08
Empresa: CASTING ROS SL
Consejero
- Eugenio Martinez Reyes
Secretario
- Eugenio Martinez Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280, L 280, F 87, S 8, H TE 233, I/A 142 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-44
Empresa: INEDER PROJECTS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
- Eugenio Martinez Reyes
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46507 , F 106, S 8, H B 451709, I/A 21 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-08
Empresa: INFUN SA
Consejero
- Alberto Hernandez Tellez
- Eugenio Martinez Reyes
- Serrano Secada Raul
Presidente
- Eugenio Martinez Reyes
Secretario
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46744 , F 123, S 8, H B 3990, I/A 100 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-08
Empresa: DRAXTON POWERTRAIN & CHASSIS SL
Consejero
- Alberto Hernandez Tellez
- Eugenio Martinez Reyes
- Serrano Secada Raul
Presidente
- Eugenio Martinez Reyes
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46268 , F 76, S 8, H B 250881, I/A 24 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Empresa: DRAXTON POWERTRAIN & CHASSIS SL
Administrador Mancomunado
- Alberto Hernandez Tellez
- Eugenio Martinez Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46268 , F 76, S 8, H B 250881, I/A 24 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Empresa: INFUN SA
Consejero
Presidente
- Eugenio Martinez Reyes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46744 , F 122, S 8, H B 3990, I/A 95 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Empresa: INFUN SA
Presidente
Secretario
- Eugenio Martinez Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46744 , F 122, S 8, H B 3990, I/A 95 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Empresa: INEDER PROJECTS SL
Secretario No Consejero
- Eugenio Martinez Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44274 , F 204, S 8, H B 451709, I/A 10 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-08
Empresa: INFUN PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Eugenio Martinez Reyes
- Jesus Alfredo Andrade Castillon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34816 , F 45, S 8, H B 250881, I/A 12 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-08
VER MAS ACTOS
Información de EUGENIO MARTINEZ REYES
Mostramos los datos de EUGENIO MARTINEZ REYES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EUGENIO MARTINEZ REYES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos